序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 方佐誉 | 39.0625% | 500.0万人民币 |
2 | 孙红波 | 27.34375% | 350.0万人民币 |
3 | 邵国保 | 17.96875% | 230.0万人民币 |
4 | 代上君 | 7.8125% | 100.0万人民币 |
5 | 刘立梅 | 7.8125% | 100.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
覃瑞
|
|
2 |
方佐誉
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-01-29 | 联络员备案 |
黄雅大 *** 备案手机:***
|
杨丹 *** 备案手机:***
|
2 | 2022-01-29 | 法定代表人变更 |
刘立梅
|
覃瑞
|
3 | 2022-01-29 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
方家东 [退出]
|
方佐誉 [新增]
|
4 | 2022-01-29 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
刘立梅 [退出]
|
覃瑞 [新增]
|
5 | 2022-01-29 | 股东或股份****起人改变姓名或名称变更 |
方家东; [退出]代上君;邵国保;刘立梅;孙红波;
|
方佐誉; [新增]代上君;邵国保;刘立梅;孙红波;
|
6 | 2022-01-29 | 章程备案 |
无
|
2022-01-26股东名称变更;法定代表人变更
|
7 | 2020-07-28 | 章程备案 |
无
|
2020-07-17股权变更;
|
8 | 2020-07-28 | 股东变更 |
代上君 ,方家东 ,胡忠信 , [退出]邵国保 ,孙红波
|
代上君 ,方家东 ,刘立梅 , [新增]邵国保 ,孙红波
|
9 | 2020-06-15 | 章程备案 |
无
|
2020-05-21股东变更。
|
10 | 2020-06-15 | 股东变更 |
代上君 ,方家东 ,胡忠信 ,邵国保 ,孙圣武 [退出]
|
代上君 ,方家东 ,胡忠信 ,邵国保 ,孙红波 [新增]
|