序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 李政秋 | 50% | 750.0万人民币 |
2 | 刘文华 | 25% | 375.0万人民币 |
3 | 张四清 | 25% | 375.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
杨芳
|
|
2 |
张四清
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-07-30 | 股东变更 |
李政秋 ,刘文华 ,张四清
|
李政秋 ,刘文华 ,张四清
|
2 | 2021-07-30 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
李政秋 [退出]
|
杨芳 [新增]
|
3 | 2021-07-30 | 章程备案 |
无
|
2021-07-231、变更法定代表人: 2、变更注册资本; 3、变更股权;
|
4 | 2021-07-30 | 法定代表人变更 |
李政秋
|
杨芳
|
5 | 2021-07-30 | 注册资本变更 |
400万人民币
|
1500.000000万人民币( + 275% )
|
6 | 2021-07-13 | 联络员备案 |
杨芳 *** 备案手机:***
|
杨芳 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
7 | 2021-06-21 | 联络员备案 |
杨芳 *** 备案手机:***
|
杨芳 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
8 | 2019-05-30 | 联络员备案 |
李政秋 *** 备案手机:***
|
杨芳 *** 备案手机:***
|
9 | 2019-05-27 | 联络员备案 |
刘文华 *** 备案手机:***
|
李政秋 *** 备案手机:***
|
10 | 2017-06-15 | 联络员备案 |
刘文华 备案手机:*****
|
刘文华 备案手机:*****
|