序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 覃士清 | 3% | 15万人民币 |
2 | 曾平 | 3% | 15万人民币 |
3 | 韩绍山 | 3% | 15万人民币 |
4 | 唐家平 | 3% | 15万人民币 |
5 | 刘从芝 | 3% | 15万人民币 |
6 | 余章武 | 3% | 15万人民币 |
7 | 孙玉国 | 1% | 5万人民币 |
8 | 朱俭平 | 1% | 5万人民币 |
9 | 郑文敏 | 1% | 5万人民币 |
10 | 夏先友 | 1% | 5万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
曾平
|
|
2 |
石家沐
|
|
3 |
杨平
|
|
4 |
谭为初
|
|
5 |
刘佑才
|
|
6 |
刘天财
|
|
7 |
刘仕华
|
|
8 |
周先贵
|
|
9 |
郑文敏
|
|
10 |
宋叔国
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-06-18 | 联络员备案 |
曾平 *** 备案手机:***
|
曾平 *** 备案手机:***
|
2 | 2020-06-15 | 联络员备案 |
曾平 *** 备案手机:***
|
曾平 *** 备案手机:***
|
3 | 2017-05-25 | 联络员备案 |
曾平 *** 备案手机:***
|
曾平 *** 备案手机:***
|
4 | 2017-05-24 | 联络员备案 |
曾平 *** 备案手机:***
|
曾平 *** 备案手机:***
|