序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 肖蓉 | 60% | 36.0万人民币 |
2 | 郑滨湖 | 20% | 12.0万人民币 |
3 | 左光红 | 20% | 12.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
左光红
|
|
2 |
郑滨湖
|
|
3 |
黄巍
|
|
4 |
陈红
|
|
5 |
杨玉婷
|
|
6 |
肖蓉
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-12-27 | 章程备案 |
无
|
2021-12-24经营范围变更;
|
2 | 2021-12-27 | 经营范围变更 |
文化艺术培训(许可证有效期:2018年9月1日至2023年8月31日)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
许可项目:从事语言能力、艺术、体育、科技等培训的营利性民办培训服务机构(除面向中小学生、学龄前儿童开展的学科类、语言类文化教育培训)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。
|