序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 陈克明 | 100% | 100.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
陈克明
|
|
2 |
陈克元
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-09-07 | 法定代表人变更 |
龙生艳
|
陈克明
|
2 | 2020-09-07 | 章程备案 |
无
|
2020-09-01法定代表人变更
|
3 | 2020-09-07 | 联络员备案 |
龙生艳 *** 备案手机:***
|
陈克明 *** 备案手机:***
|
4 | 2020-09-07 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
龙生艳 [退出]
|
陈克明 [新增]
|
5 | 2018-01-05 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
曾伟国 [退出]
|
陈克元 [新增]
|
6 | 2018-01-05 | 地址变更 |
湖南省澧县梦溪镇宗保村六组
|
湖南省澧县梦溪镇大宗堰村六组
|
7 | 2016-05-23 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
|
龙生艳
|
8 | 2016-05-23 | 经理备案 |
|
龙生艳 [新增]
|
9 | 2016-05-23 | 法定代表人变更 |
陈克明
|
龙生艳
|
10 | 2016-05-23 | 董事备案 |
陈克明 [退出]
|
龙生艳 [新增]
|