序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 符军 | 98.5% | 591.0万人民币 |
2 | 张林全 | 1% | 6.0万人民币 |
3 | 黎晶 | 0.5% | 3.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
符军
|
|
2 |
黎晶
|
|
3 |
张林全
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2018-01-26 | 经营期限 |
2008年3月26日 至 2038年3月25日
|
2008年3月26日 至 长期
|
2 | 2018-01-26 | 经营范围变更 |
餐饮服务;大鲵驯养、繁殖及销售;鱼苗、鱼种培育、养殖服务;鱼苗、鱼种销售;水产品、腌渍菜、腌腊肉制品加工及销售;豆制品、淀粉及淀粉制品制造及销售;园林绿化、垂钓服务;生态农业观光服务;广告设计、制作服务;打字、复印服务;蜜蜂养殖、蜂蜜销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
餐饮服务;大鲵驯养、繁殖及销售;鱼苗、鱼种培育、养殖服务;鱼苗、鱼种、化肥、建材销售;水产品、腌渍菜、腌腊肉制品加工及销售;豆制品、淀粉及淀粉制品制造及销售;园林绿化、垂钓服务;生态农业观光服务;广告设计、制作服务;打字、复印服务;蜜蜂养殖、蜂蜜销售;葛根的种植及销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
3 | 2018-01-26 | 章程备案 |
无
|
|
4 | 2017-11-14 | 股东变更 |
李军 , [退出]欧耀国 [退出]
|
符军 , [新增]黎晶 , [新增]张林全 [新增]
|
5 | 2017-11-14 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
李军 [退出]
|
符军 [新增]
|
6 | 2017-11-14 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
吴自红 [退出]
|
黎晶 [新增]
|
7 | 2017-11-14 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
欧耀国 [退出]
|
张林全 [新增]
|
8 | 2017-11-14 | 章程备案 |
无
|
|
9 | 2017-11-14 | 法定代表人变更 |
欧耀国
|
符军
|
10 | 2017-11-14 | 监事备案 |
吴自红 [退出]
|
黎晶 [新增]
|