序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 张家界泰和养老服务有限公司 | 51% | 255万人民币 |
2 | 唐强胜 | 49% | 245万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
赵敏
|
|
2 |
唐强胜
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-09-24 | 地址变更 |
湖南省张家界市永定区子午东路1号(天宫大酒店附属楼)
|
张家界永定区崇文办事处禾家山居委会天门大厦第1栋1002
|
2 | 2019-01-24 | 股东变更 |
杨敏 , [退出]张家界泰和养老服务有限公司
|
唐强胜 , [新增]张家界泰和养老服务有限公司
|
3 | 2019-01-24 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
杨敏 [退出]
|
唐强胜 [新增]
|
4 | 2018-04-18 | 经营范围变更 |
国内旅游业务;入境旅游业务;出境旅游业务;旅游信息咨询;投资咨询;会议服务;导游服务;旅游项目策划。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
国内旅游业务;入境旅游业务;旅游信息咨询;投资咨询;会议服务;导游服务;旅游项目策划;票务代理;酒店客房代订;景区门票代订服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
5 | 2018-04-10 | 地址变更 |
湖南省张家界市永定区永定办事处解放居委会教场路家润多B幢B904房
|
湖南省张家界市永定区子午东路1号(天宫大酒店附属楼)解放居委会教场路家润多B幢B904房
|
6 | 2018-03-21 | 股东变更 |
柏能 , [退出]张家界泰和养老服务有限公司
|
杨敏 , [新增]张家界泰和养老服务有限公司
|
7 | 2018-03-21 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
柏能 [退出]
|
杨敏 [新增]
|