序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 林运桂 | 51% | 510万人民币 |
2 | 王琼英 | 49% | 490万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
肖振波
|
|
2 |
林运桂
|
|
3 |
王琼英
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-07-22 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2019-06-26提交新的章程修正案、变更经营范围
|
2 | 2019-07-22 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
肖大平 [退出]
|
肖振波 [新增]
|
3 | 2019-07-22 | 法定代表人变更 |
肖大平
|
肖振波
|
4 | 2019-07-22 | 经营范围变更 |
房地产开****、经营;建筑材料销售
|
房地产开****经营;房地产投资、建材零售;物业管理、建筑装饰。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
5 | 2019-07-22 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
林运桂
|
林运桂
|
6 | 2018-05-02 | 财务负责人 |
谷迎军 ***
|
王喜军 ***
|
7 | 2018-03-15 | 法定代表人变更 |
朱旭朝
|
肖大平
|
8 | 2016-02-18 | 法定代表人变更 |
林运桂
|
朱旭朝
|
9 | 2015-10-16 | 名称变更 |
张家界大平置业有限责任公司
|
张家界仁成置业有限公司
|
10 | 2015-09-01 | 法定代表人变更 |
肖大平
|
林运桂
|