序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-05-28 | 负责人变更 |
龚李辉 [退出]
|
郭玥 [新增]
|
2 | 2019-06-21 | 联络员备案 |
曹月华 *** 备案手机:***
|
万思怡 *** 备案手机:***** (网上办理)
|
3 | 2017-11-14 | 负责人变更 |
付秋菊 [退出]
|
龚李辉 [新增]
|
4 | 2016-04-15 | 财务负责人 |
|
伍春红 ***
|
5 | 2014-04-08 | 法定代表人变更 |
周玉珍
|
付秋菊
|