序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 熊梓纲 | 90% | 900.0万人民币 |
2 | 钟午 | 10% | 100.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
熊梓纲
|
|
2 |
钟午
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
桑植县诚鑫建筑劳务有限公司永定分公司
|
康武林 | 2020-04-27 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2018-12-27 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2018-12-18提交新的章程修正案
|
2 | 2018-12-27 | 股东变更 |
彭鑫 , [退出]钟午
|
熊梓纲 , [新增]钟午
|
3 | 2018-09-14 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
彭鑫 [退出]
|
熊梓纲 [新增]
|