序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 杨跃辉 | 50% | 7500.0万人民币 |
2 | 谷和勇 | 40% | 6000.0万人民币 |
3 | 肖绍勋 | 10% | 1500.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
谷和勇
|
|
2 |
熊猛
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2018-03-01 | 法定代表人变更 |
谷祥富
|
谷和勇
|
2 | 2017-09-25 | 法定代表人变更 |
谷和军
|
谷祥富
|
3 | 2017-05-17 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
雷虎林 [退出]
|
熊猛 [新增]
|
4 | 2017-05-17 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
刘庆平 [退出]
|
谷和勇 [新增]
|
5 | 2017-05-17 | 监事备案 |
雷虎林 [退出]
|
熊猛 [新增]
|
6 | 2017-05-17 | 经理备案 |
刘庆平 [退出]
|
谷和勇 [新增]
|
7 | 2017-03-20 | 联络员备案 |
李美玉 备案手机:*****
|
李美玉 备案手机:*****
|
8 | 2017-03-20 | 联络员备案 |
李美玉 备案手机:*****
|
陈博文 备案手机:*****
|
9 | 2016-07-19 | 股东变更 |
谷和勇
|
谷和勇 ,肖绍勋 , [新增]杨跃辉 [新增]
|
10 | 2016-07-19 | 企业类型变更 |
有限责任公司(自然人独资)
|
有限责任公司(自然人投资或控股)
|