序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 覃晓林 | 50% | 250万人民币 |
2 | 覃洲海 | 45% | 225万人民币 |
3 | 欧阳晓燕 | 5% | 25万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
覃晓林
|
|
2 |
覃洲海
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-05-12 | 联络员备案 |
覃洲海 *** 备案手机:***
|
吴胜龙 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
2 | 2020-04-17 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
罗望 [退出]
|
覃晓林 [新增]
|
3 | 2020-04-17 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
覃晓林 [退出]
|
覃洲海 [新增]
|
4 | 2020-04-17 | 章程备案 |
无
|
2020-04-16
|
5 | 2020-04-17 | 联络员备案 |
罗望 *** 备案手机:***
|
覃洲海 *** 备案手机:***
|
6 | 2020-04-17 | 法定代表人变更 |
罗望
|
覃晓林
|
7 | 2020-04-17 | 股东变更 |
罗望 , [退出]欧阳晓燕 ,覃晓林
|
欧阳晓燕 ,覃晓林 ,覃洲海 [新增]
|
8 | 2020-03-30 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
覃晓林 [退出]
|
覃洲海 [新增]
|
9 | 2020-03-30 | 法定代表人变更 |
罗望
|
覃晓林
|
10 | 2020-03-30 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
罗望 [退出]
|
覃晓林 [新增]
|