序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 杨波 | 100% | 1008.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
唐辉
|
|
2 |
黄兰
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-11-06 | 章程备案 |
无
|
2020-11-04营业执照住宅地址变更,增设职务。
|
2 | 2020-11-06 | 地址变更 |
张家界市永定区子午路66号
|
张家界市永定区阳光水岸二期1层S109
|
3 | 2020-11-06 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
|
唐辉
|
4 | 2019-06-27 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
覃志国 [退出]
|
黄兰 [新增]
|
5 | 2017-08-28 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
杨波 [退出]
|
唐辉 [新增]
|
6 | 2017-08-28 | 法定代表人变更 |
杨波
|
唐辉
|
7 | 2017-08-28 | 董事备案 |
杨波 [退出]
|
唐辉 [新增]
|
8 | 2014-04-23 | 经营范围 |
建筑、装饰材料,家用电器,五金器材销售。
|
建筑材料、装饰材料,家用电器,五金器材批****。
|