序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 黄健 | 100% | 100.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
黄健
|
|
2 |
黄本欣
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-03-12 | 联络员备案 |
唐维维 *** 备案手机:***
|
黄健 *** 备案手机:***
|
2 | 2020-03-12 | 股东变更 |
唐维维 [退出]
|
黄健 [新增]
|
3 | 2020-03-12 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
唐维维 [退出]
|
黄健 [新增]
|
4 | 2020-03-12 | 章程备案 |
无
|
|
5 | 2020-03-12 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
黄健 [退出]
|
黄本欣 [新增]
|
6 | 2020-03-12 | 法定代表人变更 |
唐维维
|
黄健
|
7 | 2017-06-28 | 联络员备案 |
黄丫 备案手机:*****
|
唐维维 备案手机:*****
|
8 | 2017-06-27 | 联络员备案 |
唐维维 备案手机:*****
|
黄丫 备案手机:*****
|
9 | 2016-01-20 | 财务负责人 |
|
李辉
|
10 | 2016-01-20 | 联络员备案 |
唐维维 备案手机:*****
|
唐维维 备案手机:*****
|