序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 张家界地球村文化传媒有限公司 | 99% | 99万人民币 |
2 | 张家界游客中心有限公司 | 1% | 1万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
祝超文
|
|
2 |
覃爱鸣
|
|
3 |
向恩华
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
张家界易程天下国际旅行社有限公司京武铂尔曼酒店门市部
|
周娟 | 2010-05-31 |
2 |
张家界易程天下国际旅行社有限公司西安分公司
|
杨辉明 | 2010-03-31 |
3 |
湖南易程天下国际旅行社有限公司张家界国际酒店门市部
|
李****军 | 2009-09-29 |
4 |
张家界易程天下国际旅行社有限公司厦门分公司
|
黄胜国 | 2009-05-31 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2018-11-14 | 清算组备案 |
无
|
负责人:祝超文;成员:钟芳媛;成员:向洁琼;
|
2 | 2018-11-13 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
赵辉 [退出]
|
祝超文 [新增]
|
3 | 2018-11-13 | 法定代表人变更 |
赵辉
|
祝超文
|
4 | 2018-06-14 | 联络员备案 |
向林 *** 备案手机:***
|
罗峰 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
5 | 2018-06-14 | 联络员备案 |
罗峰 *** 备案手机:***
|
罗峰 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
6 | 2017-06-05 | 联络员备案 |
周兆堂 备案手机:*****
|
向林 备案手机:***** (网上办理)
|
7 | 2016-08-12 | 住所变更 |
张家界市永定区大庸府城C1栋四楼
|
张家界市永定区永定大道东2号阳光酒店西附楼二楼
|
8 | 2016-04-05 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
朱洪武 [退出]
|
赵辉 [新增]
|
9 | 2016-04-05 | 董事备案 |
朱洪武 [退出]
|
赵辉 [新增]
|
10 | 2016-04-05 | 法定代表人变更 |
朱洪武
|
赵辉
|