序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 黄胜元 | 53.33334% | 80.0万人民币 |
2 | 黄胜勋 | 20% | 30.0万人民币 |
3 | 黄家光 | 4% | 6.0万人民币 |
4 | 蒋厚金 | 4% | 6.0万人民币 |
5 | 姚文洲 | 2.66667% | 4.0万人民币 |
6 | 王章雪 | 2% | 3.0万人民币 |
7 | 黄胜**** | 2% | 3.0万人民币 |
8 | 宋大前 | 1.33333% | 2.0万人民币 |
9 | 黄伯情 | 1.33333% | 2.0万人民币 |
10 | 张世平 | 1.33333% | 2.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
黄胜元
|
|
2 |
姚子洲
|
|
3 |
黄胜生
|
|
4 |
郑明富
|
|
5 |
黄伯情
|
|
6 |
黄家光
|
|
7 |
李梅莲
|
|
8 |
张宏秋
|
|
9 |
黄胜勋
|
|
10 |
宋德举
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-05-31 | 联络员备案 |
黄胜元 *** 备案手机:***
|
黄胜元 *** 备案手机:***
|
2 | 2019-06-19 | 联络员备案 |
黄胜元 *** 备案手机:***
|
黄胜元 *** 备案手机:***
|
3 | 2017-05-19 | 联络员备案 |
黄胜元 备案手机:*****
|
黄胜元 备案手机:*****
|
4 | 2017-05-18 | 联络员备案 |
黄胜元 备案手机:*****
|
黄胜元 备案手机:*****
|