序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 唐松青 | 66.66647% | 226.666万人民币 |
2 | 王均勇 | 16.66676% | 56.667万人民币 |
3 | 张勇军 | 16.66676% | 56.667万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
唐松青
|
|
2 |
张勇军
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
张家界规划建筑设计院有限公司南平分公司
|
陈自颖 | 2019-05-07 |
2 |
张家界规划建筑设计院有限公司怀化分公司
|
王均勇 | 2017-04-28 |
3 |
张家界规划建筑设计院有限公司长沙分公司
|
张勇军 | 2017-02-27 |
4 |
张家界规划建筑设计院有限公司宁乡分公司
|
黄达三 | 2016-10-24 |
5 |
张家界市规划建筑设计院有限公司长沙分公司
|
黄达三 | 2012-08-22 |
6 |
张家界规划建筑设计院有限公司华宇事务所
|
陈自颖 | 2012-07-04 |
7 |
张家界市规划建筑设计院有限公司武汉设计中心
|
陈经国 | 2012-04-16 |
8 |
张家界市规划建筑设计院有限公司武汉分公司
|
张建国 | 2007-11-30 |
9 |
张家界规划建筑设计院有限公司厦门分公司
|
陈自颖 | 2005-01-11 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-03-18 | 联络员备案 |
张小红 *** 备案手机:***
|
张小红 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
2 | 2017-02-13 | 股东变更 |
唐松青 ,王钧勇 , [退出]张勇军
|
唐松青 ,王均勇 , [新增]张勇军
|
3 | 2017-02-13 | 投资人(股权)变更 |
唐松青 出资 226.666万人民币;张勇军 出资 56.667万人民币;王钧勇 出资 56.667万人民币; [退出]
|
唐松青 出资 226.666万人民币;张勇军 出资 56.667万人民币;王均勇 出资 56.667万人民币; [新增]
|
4 | 2016-06-08 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
|
张勇军
|
5 | 2016-06-08 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
|
唐松青
|
6 | 2016-06-08 | 股东变更 |
陈克资 , [退出]崔国亮 , [退出]邓勇 , [退出]邓志艳 , [退出]丁智慧 , [退出]段周德 , [退出]候斌 , [退出]胡艺 , [退出]胡羽飞 , [退出]李胜 , [退出]罗立娟 , [退出]梅湘益 , [退出]彭立志 , [退出]彭小飞 , [退出]彭苑琼 , [退出]秦高瞻 , [退出]秦平 , [退出]屈一平 , [退出]宋兴平 , [退出]唐少虎 , [退出]田光宗 , [退出]田家松 , [退出]田开艳 , [退出]田盛桃 , [退出]田文星 , [退出]田野军 , [退出]汪剑 , [退出]吴桂芳 , [退出]吴志群 , [退出]向霄 , [退出]向壮丽 , [退出]杨跃俊 , [退出]曾玉成 , [退出]张小红 , [退出]张旭 , [退出]张自田 , [退出]周长胜 , [退出]朱辉 , [退出]佘春香 , [退出]覃慧蓉 , [退出]覃玉群 , [退出]覃正晓 [退出]
|
唐松青 , [新增]王钧勇 , [新增]张勇军 [新增]
|
7 | 2016-06-08 | 监事备案 |
|
张勇军 [新增]
|
8 | 2016-06-08 | 法定代表人变更 |
唐少虎
|
唐松青
|
9 | 2016-06-08 | 名称变更 |
张家界市规划建筑设计院有限公司
|
张家界规划建筑设计院有限公司
|
10 | 2016-06-08 | 董事备案 |
唐少虎 [退出]
|
唐松青 [新增]
|