序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-05-31 | 负责人变更 |
吴军海 [退出]
|
汪爽 [新增]
|
2 | 2021-04-02 | 负责人变更 |
赵辉涛 [退出]
|
吴军海 [新增]
|
3 | 2020-03-31 | 经营范围变更 |
吸收公众存款;****放短期、中期和长期贷款;办理国内结算;办理票据承兑与贴现;代理****行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;从事银行卡(借记卡)业务;代理收付款项及代理保险业务;经中国银行业监督管理机构批准的其他业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
吸收公众存款;****放短期、中期和长期贷款;办理国内结算;办理票据承兑与贴现;代理****行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;从事银行卡业务;代理收付款项及代理保险业务;经中国银行业监督管理机构批准的其他业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
4 | 2020-03-31 | 负责人变更 |
赵辉涛
|
赵辉涛
|
5 | 2017-04-10 | 联络员备案 |
米斌 备案手机:*****
|
戴姣 备案手机:*****
|
6 | 2017-04-10 | 财务负责人 |
许国通
|
王健军
|
7 | 2017-04-10 | 负责人变更 |
卓德明 [退出]
|
赵辉涛 [新增]
|