序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-03-30 | 联络员备案 |
莫照 *** 备案手机:***
|
唐皇媚 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
2 | 2020-02-21 | 联络员备案 |
胡纯 *** 备案手机:***
|
莫照 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
3 | 2019-04-12 | 联络员备案 |
陈亦颖 *** 备案手机:***
|
胡纯 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
4 | 2016-09-20 | 财务负责人 |
|
彭岚戎
|
5 | 2016-09-20 | 联络员备案 |
王英姿 备案手机:*****
|
陈亦颖 备案手机:*****
|