序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 刘春香 | 70% | 2100.0万人民币 |
2 | 郭诏秋 | 20% | 600.0万人民币 |
3 | 李共民 | 10% | 300.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
刘春香
|
|
2 |
李共民
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-05-28 | 联络员备案 |
李共民 *** 备案手机:***
|
李共民 *** 备案手机:***
|
2 | 2021-05-12 | 联络员备案 |
李共民 *** 备案手机:***
|
李共民 *** 备案手机:***
|
3 | 2021-04-29 | 联络员备案 |
李共民 *** 备案手机:***
|
李共民 *** 备案手机:***
|
4 | 2019-01-22 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
李共民
|
李共民
|
5 | 2019-01-22 | 联络员备案 |
李旭华 *** 备案手机:***
|
李共民 *** 备案手机:***
|
6 | 2019-01-22 | 法定代表人变更 |
刘春香
|
刘春香
|
7 | 2019-01-22 | 股东变更 |
李共民 ,刘春香
|
郭诏秋 , [新增]李共民 ,刘春香
|
8 | 2019-01-22 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
刘春香
|
刘春香
|
9 | 2018-05-02 | 经营范围变更 |
页岩砖、瓦生产销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
页岩砖、瓦生产销售;页岩、砂石加工销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
10 | 2017-06-14 | 股东变更 |
李共民 ,李旭华 [退出]
|
李共民 ,刘春香 [新增]
|