序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 谢昂 | 100% | 200.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
谢昂
|
|
2 |
谢锋
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-05-09 | 联络员备案 |
冷文明 *** 备案手机:***
|
李思呈 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
2 | 2018-05-29 | 联络员备案 |
舒可 *** 备案手机:***
|
冷文明 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
3 | 2017-07-19 | 住所变更 |
益阳市赫山区沧水铺镇云峰路
|
益阳市赫山区沧水铺镇云峰路
|
4 | 2016-05-12 | 财务负责人 |
|
舒可
|
5 | 2016-05-12 | 联络员备案 |
谢锋 备案手机:*****
|
舒可 备案手机:*****
|