序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 李甚颖 | 100% | 10.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
李甚颖
|
|
2 |
李铁岩
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-03-29 | 清算组备案 |
无
|
负责人:李甚颖;成员:李铁岩;
|
2 | 2017-06-28 | 联络员备案 |
李铁岩 备案手机:*****
|
李铁岩 备案手机:*****
|
3 | 2017-06-20 | 联络员备案 |
李铁岩 备案手机:*****
|
李铁岩 备案手机:*****
|
4 | 2016-03-23 | 财务负责人 |
|
李甚颖
|