序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 黄逸华 | 52.65226% | 536万人民币 |
2 | 薛祚明 | 10.31434% | 105万人民币 |
3 | 徐达先 | 7.46562% | 76万人民币 |
4 | 蔡富春 | 4.3222% | 44万人民币 |
5 | 黄海泉 | 3.53635% | 36万人民币 |
6 | 吴国钦 | 3.43811% | 35万人民币 |
7 | 周腊春 | 3.43811% | 35万人民币 |
8 | 夏书林 | 2.94695% | 30万人民币 |
9 | 曾建文 | 2.75049% | 28万人民币 |
10 | 罗广军 | 2.65226% | 27万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
文大光
|
|
2 |
周志明
|
|
3 |
周腊春
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-06-21 | 联络员备案 |
黄逸华 ***** 备案手机:***
|
李君 *** 备案手机:***
|
2 | 2021-06-04 | 联络员备案 |
彭敏 *** 备案手机:***
|
黄逸华 ***** 备案手机:***
|
3 | 2021-06-03 | 联络员备案 |
彭敏 *** 备案手机:***
|
彭敏 *** 备案手机:***
|
4 | 2020-08-28 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
周志民 [退出]黄逸华 [退出]
|
周志明 [新增]
|
5 | 2020-08-28 | 股东或股份****起人改变姓名或名称变更 |
黄逸华;吴国钦;陈明生;薛祚明;蔡富春;徐达先;彭湃;周腊春;曾建文;周志民; [退出]罗广军;夏书林;黄海泉;
|
黄逸华;吴国钦;陈明生;薛祚明;蔡富春;徐达先;彭湃;周腊春;曾建文;周志明; [新增]罗广军;夏书林;黄海泉;
|
6 | 2020-08-28 | 法定代表人变更 |
黄逸华
|
文大光
|
7 | 2018-05-10 | 联络员备案 |
彭敏 *** 备案手机:***
|
彭敏 *** 备案手机:***
|
8 | 2016-03-22 | 联络员备案 |
陈凯 备案手机:*****
|
彭敏 备案手机:*****
|
9 | 2015-12-04 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
|
周腊春
|
10 | 2015-12-04 | 联络员备案 |
陈明生
|
陈凯
|