序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 大集控股有限公司 | 83.49867% | 12625万人民币 |
2 | 湖南省农业信贷融资担保有限公司 | 9.92064% | 1500万人民币 |
3 | 湖南金霞粮食批****市场有限责任公司 | 3.57143% | 540万人民币 |
4 | 益阳市农业科学研究所 | 3.00926% | 455万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
徐杰
|
|
2 |
刘芝麟
|
|
3 |
李卫东
|
|
4 |
谭智斌
|
|
5 |
龚光明
|
|
6 |
陈建
|
|
7 |
熊瑛
|
|
8 |
刘曙明
|
|
9 |
樊玲
|
|
10 |
逯春晖
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
湖南益阳粒粒晶粮食购销有限公司欧江岔分公司
|
赵子荣 | 2008-07-16 |
2 |
湖南益阳粒粒晶粮食购销有限公司长沙分公司
|
刘波 | 2006-01-12 |
3 |
湖南益阳粒粒晶粮食购销有限公司二米厂
|
郭世明 | 2005-07-11 |
4 |
湖南益阳粒粒晶粮食购销有限公司三米厂
|
张锐 | 2005-04-21 |
5 |
湖南益阳粒粒晶粮食购销有限公司购销分公司
|
陈明达 | 2005-04-21 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-03-25 | 经营期限 |
2001年3月20日 至 2021年3月19日
|
2001年3月20日 至 长期
|
2 | 2021-03-25 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2021-03-25修正章程相应条款
|
3 | 2019-07-17 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
尹雪 [退出]苏文华 [退出]郭惠平 [退出]
|
逯春晖 [新增]刘鸿至 [新增]李素青 [新增]
|
4 | 2019-07-17 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
易跃进 [退出]徐长庆 [退出]刘芝麟张巍 [退出]刘星强 [退出]杨永圣 [退出]蔡伟胜 [退出]刘立志 [退出]谢乐强 [退出]杨安平 [退出]李卫东
|
樊玲 [新增]熊瑛 [新增]龚光明 [新增]李卫东刘曙明 [新增]陈建 [新增]谭智斌 [新增]刘芝麟徐杰 [新增]
|
5 | 2019-07-17 | 联络员备案 |
柯进宽 *** 备案手机:***
|
熊瑛 *** 备案手机:***
|
6 | 2019-07-17 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2019-07-16修正章程相应条款
|
7 | 2019-07-17 | 股东或股份****起人改变姓名或名称变更 |
湖南金霞粮食批****市场有限责任公司;海航易控股有限公司;益阳市农业科学研究所;湖南农业信用担保有限公司;
|
湖南金霞粮食批****市场有限责任公司;大集控股有限公司; [名称变更]益阳市农业科学研究所;湖南省农业信贷融资担保有限公司; [名称变更]
|
8 | 2019-07-17 | 法定代表人变更 |
杨安平
|
徐杰
|
9 | 2017-01-11 | 联络员备案 |
黎艳 备案手机:*****
|
柯进宽 备案手机:***** (网上办理)
|
10 | 2016-04-05 | 联络员备案 |
黎艳 备案手机:*****
|
黎艳 备案手机:*****
|