序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 吴****贵 | 27.97% | 1062.86万人民币 |
2 | 雷建清 | 16% | 608.0万人民币 |
3 | 曾辉 | 15.5% | 589.0万人民币 |
4 | 郑雪飞 | 13.13% | 498.94万人民币 |
5 | 吴建军 | 12.4% | 471.2万人民币 |
6 | 周华 | 7.5% | 285.0万人民币 |
7 | 毛飞 | 7.5% | 285.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
曾辉
|
|
2 |
郑雪飞
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2018-08-02 | 联络员备案 |
朱望龙 *** 备案手机:***
|
朱望龙 *** 备案手机:***
|
2 | 2018-08-02 | 财务负责人 |
|
|
3 | 2018-08-02 | 经营期限 |
2008年4月3日 至 2018年4月2日
|
2008年4月3日 至 2028年7月23日
|
4 | 2018-04-18 | 联络员备案 |
周建强 *** 备案手机:***
|
朱望龙 *** 备案手机:***
|
5 | 2014-10-22 | 法定代表人变更 |
吴****贵
|
曾辉
|