序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 张晴 | 80% | 400.0万人民币 |
2 | 李学武 | 20% | 100.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
李学武
|
|
2 |
张晴
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-08-26 | 联络员备案 |
李学武 *** 备案手机:***
|
李学武 *** 备案手机:***
|
2 | 2021-08-26 | 股东变更 |
李跃明 [退出]
|
李学武 , [新增]张晴 [新增]
|
3 | 2021-08-26 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
李跃明 [退出]
|
张晴 [新增]
|
4 | 2021-08-26 | 市场主体类型变更 |
有限责任公司(自然人独资)
|
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
5 | 2021-08-26 | 章程备案 |
无
|
2021-08-25废除旧章程,提交新章程
|
6 | 2021-08-24 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
李伟 [退出]
|
李学武 [新增]
|
7 | 2021-08-24 | 法定代表人变更 |
李伟
|
李学武
|
8 | 2021-08-24 | 联络员备案 |
李跃明 *** 备案手机:***
|
李学武 *** 备案手机:***
|
9 | 2019-06-26 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
陈华栋 [退出]
|
李跃明 [新增]
|
10 | 2019-06-26 | 财务负责人 |
李跃明 ***
|
李伟 ***
|