序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 叶庆**** | 90.82007% | 2968.0万人民币 |
2 | 叶庆泉 | 4.58996% | 150.0万人民币 |
3 | 詹阳春 | 4.58996% | 150.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
叶庆****
|
|
2 |
詹阳春
|
|
3 |
叶庆泉
|
|
4 |
詹宝珍
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2016-03-07 | 财务负责人 |
|
|
2 | 2016-03-07 | 联络员备案 |
|
|
3 | 2014-07-28 | 经营期限(营业期限)变更 |
|
|
4 | 2011-05-09 | 地址变更 |
|
|
5 | 2009-12-22 | 投资人(股权)变更 |
|
|
6 | 2009-12-22 | 投资人(股权)变更 |
|
|
7 | 2009-12-22 | 注册资本变更 |
|
|
8 | 2009-10-14 | 投资人(股权)变更 |
|
|
9 | 2008-09-28 | 投资人(股权)变更 |
|
|
10 | 2008-09-28 | 注册资本变更 |
|
|