序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-10-10 | 负责人变更 |
易竹君 [退出]
|
刘学良 [新增]
|
2 | 2020-04-29 | 联络员备案 |
张璇 *** 备案手机:***
|
张璇 *** 备案手机:***
|
3 | 2019-04-25 | 联络员备案 |
冷霞 *** 备案手机:***
|
张璇 *** 备案手机:***
|
4 | 2017-04-12 | 负责人变更 |
朱相军 [退出]
|
易竹君 [新增]
|
5 | 2016-04-08 | 财务负责人 |
|
郭慧
|
6 | 2015-04-03 | 企业类型变更 |
2229
|
2219
|
7 | 2015-04-03 | 隶属企业名称变更 |
新华人寿保险股份有限公司
|
新华人寿保险股份有限公司湖南分公司
|
8 | 2014-07-23 | 法定代表人变更 |
喻卫阳
|
朱相军
|