序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-12-15 | 负责人变更 |
宋小青 [退出]
|
冯学东 [新增]
|
2 | 2021-12-15 | 其他事项备案 |
北京城市之光生态环境有限公司
|
北京城市之光生态环境有限公司
|
3 | 2021-10-29 | 联络员备案 |
宋小青 *** 备案手机:***
|
韩旭东 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
4 | 2021-05-08 | 联络员备案 |
宋小青 *** 备案手机:***
|
宋小青 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
5 | 2020-05-13 | 联络员备案 |
宋小青 *** 备案手机:***
|
宋小青 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
6 | 2019-05-23 | 其他事项备案 |
北京城市之光生态环境有限公司
|
北京城市之光生态环境有限公司
|
7 | 2019-05-23 | 联络员备案 |
袁友伦 *** 备案手机:***
|
宋小青 *** 备案手机:***
|
8 | 2019-05-23 | 负责人变更 |
袁友伦 [退出]
|
宋小青 [新增]
|
9 | 2019-03-18 | 联络员备案 |
袁友伦 *** 备案手机:***
|
袁友伦 *** 备案手机:*** (网上办理)
|