序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 彭冬华 | 13.12336% | 20万人民币 |
2 | 廖任重 | 13.12336% | 20万人民币 |
3 | 黄继兴 | 13.12336% | 20万人民币 |
4 | 邓国安 | 13.12336% | 20万人民币 |
5 | 胡俊 | 9.84252% | 15万人民币 |
6 | 彭迎丰 | 7.21785% | 11万人民币 |
7 | 彭国强 | 3.93701% | 6万人民币 |
8 | 蔡巨良 | 0.65617% | 1万人民币 |
9 | 夏运秋 | 0.4万人民币 | |
10 | 胡定明 | 0.26247% | 0.4万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
胡俊
|
|
2 |
汤伏兰
|
|
3 |
谢家祥
|
|
4 |
胡建国
|
|
5 |
龙菊香
|
|
6 |
代正清
|
|
7 |
徐谷田
|
|
8 |
涂先国
|
|
9 |
全书荣
|
|
10 |
徐迎凤
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-05-21 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2020-11-18成员
|
2 | 2020-06-27 | 联络员备案 |
彭国强 *** 备案手机:***
|
彭国强 *** 备案手机:***
|
3 | 2020-04-30 | 法定代表人变更 |
彭迎丰
|
胡俊
|
4 | 2020-04-30 | 章程备案 |
无
|
2020-04-21成员,法定代表人
|