序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 张建军 | 17.4878% | 143.4万人民币 |
2 | 张伟红 | 16.26829% | 133.4万人民币 |
3 | 骆应玉 | 15.02439% | 123.2万人民币 |
4 | 任和平 | 1.21951% | 10万人民币 |
5 | 汤建波 | 1.21951% | 10万人民币 |
6 | 杨建华 | 1.21951% | 10万人民币 |
7 | 蔡于千 | 1.21951% | 10万人民币 |
8 | 罗中良 | 1.21951% | 10万人民币 |
9 | 孙秋连 | 1.21951% | 10万人民币 |
10 | 熊四明 | 1.21951% | 10万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
张建军
|
|
2 |
吕德均
|
|
3 |
贺光华
|
|
4 |
罗国柱
|
|
5 |
贺跃光
|
|
6 |
袁伏强
|
|
7 |
邬建新
|
|
8 |
汤荣华
|
|
9 |
吕四兵
|
|
10 |
周胜年
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-01-13 | 章程备案 |
无
|
2021-12-17成员
|
2 | 2022-01-13 | 法定代表人变更 |
张建军
|
张建军
|
3 | 2022-01-13 | 业务范围变更 |
为成员种植的蔬菜提供销售、运输、贮藏服务及所需生产资料的购买和相关的种植技术培训、交流、咨询服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
为成员种植的蔬菜提供销售、运输、贮藏服务及所需生产资料的购买和相关的种植技术培训、交流、咨询服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
4 | 2021-06-16 | 联络员备案 |
张建军 *** 备案手机:***
|
张建军 *** 备案手机:***
|
5 | 2021-06-15 | 联络员备案 |
张建军 *** 备案手机:***
|
张建军 *** 备案手机:***
|