序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 刘红 | 90% | 900.0万人民币 |
2 | 吴建良 | 10% | 100.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
曾少龙
|
|
2 |
刘红
|
|
3 |
吴建良
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-06-15 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
刘欢 [退出]
|
曾少龙 [新增]
|
2 | 2022-06-15 | 法定代表人变更 |
刘欢
|
曾少龙
|
3 | 2019-12-05 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
曾少龙 [退出]
|
刘红 [新增]
|
4 | 2019-12-05 | 股东变更 |
曾芬 , [退出]曾少龙 , [退出]曾盈 [退出]
|
刘红 , [新增]吴建良 [新增]
|
5 | 2019-12-05 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
曾芬 [退出]
|
吴建良 [新增]
|
6 | 2019-12-05 | 联络员备案 |
曾盈 *** 备案手机:***
|
刘红 *** 备案手机:***
|
7 | 2019-12-05 | 章程备案 |
无
|
2019-12-04股东变更
|
8 | 2019-12-05 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
刘欢
|
刘欢
|
9 | 2019-12-05 | 财务负责人 |
曾盈 ***
|
刘红 ***
|
10 | 2019-09-03 | 法定代表人变更 |
曾少龙
|
刘欢
|