序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 刘军 | 70% | 700.0万人民币 |
2 | 李建云 | 30% | 300.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
刘军
|
|
2 |
江建军
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
南县陆顺汽车租赁服务有限公司长沙分公司
|
肖明 | 2015-04-17 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-06-23 | 股东变更 |
江建军 , [退出]肖明 [退出]
|
李建云 , [新增]刘军 [新增]
|
2 | 2022-06-23 | 章程备案 |
无
|
2022-06-22股东
|
3 | 2021-11-16 | 经营范围变更 |
三类机动车维修服务,汽车租赁服务,二手车经销,代驾服务,汽车施救服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
汽车租赁;小微型客车租赁经营服务;二手车经销;代驾服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
4 | 2021-11-16 | 股东变更 |
江建军 ,肖明
|
江建军 ,肖明
|
5 | 2021-11-16 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
江建军
|
江建军
|
6 | 2021-11-16 | 章程备案 |
无
|
2021-11-15经营范围;监事产生方式;股东出资认缴时间
|
7 | 2021-11-16 | 法定代表人变更 |
李建云
|
刘军
|
8 | 2021-11-16 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
李建云 [退出]
|
刘军 [新增]
|
9 | 2016-09-13 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
肖明 [退出]
|
李建云 [新增]
|
10 | 2016-09-13 | 董事备案 |
肖明 [退出]
|
李建云 [新增]
|