序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-04-12 | 负责人变更 |
罗文 [退出]
|
王丽珍 [新增]
|
2 | 2022-01-07 | 市场主体类型变更 |
其他股份有限公司分公司(非上市)
|
股份有限公司分公司(上市、国有控股)
|
3 | 2022-01-07 | 负责人变更 |
龚高明 [退出]
|
罗文 [新增]
|
4 | 2021-05-21 | 联络员备案 |
李建新 *** 备案手机:***
|
崔芳 *** 备案手机:***
|
5 | 2020-11-11 | 负责人变更 |
夏胜 [退出]
|
龚高明 [新增]
|
6 | 2020-06-03 | 联络员备案 |
莫莎 *** 备案手机:***
|
李建新 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
7 | 2018-10-18 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) |
益阳市赫山区滨江路111号
|
益阳市赫山区滨江路2号太一御江城二期1栋1号楼106号门面
|
8 | 2018-10-18 | 负责人变更 |
江樱 [退出]
|
夏胜 [新增]
|
9 | 2016-05-23 | 财务负责人 |
|
徐春梅
|
10 | 2014-09-30 | 其他事项备案 |
彭志峰
|
江樱
|