序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 晏光辉 | 34% | 340.0万人民币 |
2 | 熊毓清 | 33% | 330.0万人民币 |
3 | 杨益 | 33% | 330.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
熊毓清
|
|
2 |
杨益
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-05-23 | 联络员备案 |
杨彩霞 *** 备案手机:***
|
陈大鹏 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
2 | 2017-09-29 | 经营范围变更 |
建筑材料(不含硅酮胶)的销售。
|
建筑材料(不含硅酮胶)的销售;新型建材的研****、生产、推广与销售;自动化施工技术的推广;设备销售与租赁;建筑劳务分包。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
3 | 2017-06-12 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
晏光辉 [退出]
|
熊毓清 [新增]
|
4 | 2017-06-12 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
熊毓清 [退出]
|
扬益 [新增]
|
5 | 2017-06-12 | 法定代表人变更 |
晏光辉
|
熊毓清
|
6 | 2017-06-12 | 董事备案 |
晏光辉 [退出]
|
熊毓清 [新增]
|
7 | 2017-06-12 | 监事备案 |
熊毓清 [退出]
|
扬益 [新增]
|
8 | 2016-06-01 | 财务负责人 |
|
杨彩霞
|
9 | 2016-05-31 | 联络员备案 |
熊光辉 备案手机:*****
|
杨彩霞 备案手机:***** (网上办理)
|