序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-08-25 | 负责人变更 |
李志文 [退出]
|
向毅 [新增]
|
2 | 2020-03-24 | 联络员备案 |
符兰 *** 备案手机:***
|
陈佳如 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
3 | 2018-06-15 | 联络员备案 |
曹月明 *** 备案手机:***
|
曹月明 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
4 | 2018-06-15 | 联络员备案 |
曹月明 *** 备案手机:***
|
符兰 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
5 | 2018-06-15 | 联络员备案 |
符兰 *** 备案手机:***
|
符兰 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
6 | 2017-06-21 | 负责人变更 |
蔡斌 [退出]
|
李志文 [新增]
|
7 | 2016-03-30 | 联络员备案 |
李俪 备案手机:*****
|
曹月明 备案手机:*****
|
8 | 2016-03-30 | 财务负责人 |
|
阳勇峰
|
9 | 2015-05-28 | 其他事项备案 |
叶臻杰
|
蔡斌
|
10 | 2015-05-28 | 法定代表人变更 |
叶臻杰
|
蔡斌
|