序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 益阳日报传媒有限公司 | 100% | 1000.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
侯龙光
|
|
2 |
肖少华
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2018-09-19 | 清算组备案 |
无
|
负责人:侯龙光;成员:肖少华;
|
2 | 2018-09-19 | 分公司/分支机构备案 |
无
|
负责人:侯龙光;成员:肖少华;
|
3 | 2018-01-09 | 经营范围变更 |
预包装食品批****兼零售(许可证有效期至2013年10月7日);卷烟、雪茄烟零售(许可证有效期至2014年12月31日)。
|
日用百货、办公用品、文体用品、文化办公用品的销售。
|
4 | 2018-01-09 | 法定代表人变更 |
汤百舸
|
侯龙光
|
5 | 2018-01-09 | 财务负责人 |
|
蒋璨 ***
|
6 | 2018-01-09 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
汤百舸 [退出]
|
侯龙光 [新增]
|
7 | 2013-08-06 | 投资人(股权)变更 |
股东实际出资80.0
|
股东实际出资1000.0
|
8 | 2013-08-06 | 投资人(股权)变更 |
益阳日报传媒有限公司出资 80.00000万元 人民币
|
益阳日报传媒有限公司出资 1000.00000万元 人民币
|
9 | 2013-08-06 | 注册资本变更 |
80.0000万元[人民币]
|
1000.0000万元[人民币]
|
10 | 2013-06-28 | 投资人(股权)变更 |
益阳日报社出资 80.00000万元 人民币
|
益阳日报传媒有限公司出资 80.00000万元 人民币
|