序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 刘晓 | 100% | 200.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
刘晓
|
|
2 |
易旺
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-06-17 | 联络员备案 |
曹新春 *** 备案手机:***
|
刘晓 *** 备案手机:***
|
2 | 2022-06-09 | 联络员备案 |
曹新春 *** 备案手机:***
|
曹新春 *** 备案手机:***
|
3 | 2022-06-08 | 联络员备案 |
曹新春 *** 备案手机:***
|
曹新春 *** 备案手机:***
|
4 | 2021-06-07 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
蒋文 [退出]
|
易旺 [新增]
|
5 | 2021-06-07 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2021-06-03免去蒋文监事职务,重新任命易旺为监事职务
|
6 | 2021-06-04 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
蒋文 [退出]
|
刘晓 [新增]
|
7 | 2021-06-04 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2021-06-03第三章第六条股东由蒋文改为刘晓。
|
8 | 2021-06-04 | 法定代表人变更 |
蒋文
|
刘晓
|
9 | 2021-06-04 | 股东变更 |
蒋文 [退出]
|
刘晓 [新增]
|
10 | 2021-06-04 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
刘晓 [退出]
|
蒋文 [新增]
|