序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 益阳湘运集团股份有限公司 | 100% | 200.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
郭跃明
|
|
2 |
戴正辉
|
|
3 |
刘建明
|
|
4 |
张立军
|
|
5 |
陈远祥
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-05-20 | 联络员备案 |
张慧 *** 备案手机:***
|
张慧 *** 备案手机:***
|
2 | 2017-07-11 | 经营范围变更 |
A1、A2、A3、B1、B2、C1、C2、C3、C4、D类机动车安全技术检验.(许可证有效期至2018年11月14日)。
|
机动车检测;环保检测服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
3 | 2016-06-15 | 经营范围变更 |
A1、A2、A3、B1、B2、C1、C2、C3、C4、D类机动车安全技术检验(许可证有效期至2016年6月19日)。
|
A1、A2、A3、B1、B2、C1、C2、C3、C4、D类机动车安全技术检验.(许可证有效期至2018年11月14日)。
|
4 | 2016-05-19 | 财务负责人 |
|
李晰辉
|
5 | 2014-10-15 | 投资人(股权)变更 |
益阳湘运集团有限责任公司出资 200.00000万元 人民币
|
益阳湘运集团股份有限公司出资 200.00000万元 人民币
|
6 | 2014-10-15 | 经营范围 |
A1、A2、A3、B1、B2、C1、C2、C3、C4、D类机动车安全技术检验(许可证有效期至2013年9月15日)。
|
A1、A2、A3、B1、B2、C1、C2、C3、C4、D类机动车安全技术检验(许可证有效期至2016年6月19日)。
|
7 | 2014-10-15 | 投资人(股权)变更 |
益阳湘运集团有限责任公司 [退出]
|
益阳湘运集团股份有限公司 [新增]
|