序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 安化县水利局 | 100% | 70.000000万人民币 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-04-20 | 联络员备案 |
欧阳锋 *** 备案手机:***
|
刘洪武 *** 备案手机:***
|
2 | 2020-04-29 | 联络员备案 |
王鸿 *** 备案手机:***
|
欧阳锋 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
3 | 2020-04-29 | 联络员备案 |
欧阳锋 *** 备案手机:***
|
欧阳锋 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
4 | 2018-06-28 | 联络员备案 |
王鸿 *** 备案手机:***
|
王鸿 *** 备案手机:***
|
5 | 2016-07-11 | 联络员备案 |
谢彪 备案手机:*****
|
王鸿 备案手机:*****
|
6 | 2016-07-11 | 法定代表人变更 |
刘洪武
|
刘洪武
|
7 | 2016-07-11 | 经营范围变更 |
自来水供应、服务(卫生许可证有效期至2015年11月22日止)供水设施维修、安装;五金、建材(不含硅酮胶)销售。
|
自来水供应、服务;供水设施维修、安装;五金、建材(不含硅酮胶)销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
8 | 2016-07-11 | 主管部门(出资人)变动备案 |
安化县水电局 出资 万人民币; [退出]
|
安化县水利局 出资 70万人民币; [新增]
|