序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 徐菊光 | 50% | 1000.0万人民币 |
2 | 徐舟 | 30% | 600.0万人民币 |
3 | 吴小宇 | 20% | 400.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
徐菊光
|
|
2 |
刘恩锋
|
|
3 |
孟建辉
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-04-29 | 联络员备案 |
陈山 *** 备案手机:***
|
陈山 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
2 | 2019-07-09 | 联络员备案 |
陈山 *** 备案手机:***
|
陈山 *** 备案手机:***
|
3 | 2019-05-26 | 联络员备案 |
陈山 *** 备案手机:***
|
陈山 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
4 | 2018-06-06 | 联络员备案 |
陈山 *** 备案手机:***
|
陈山 *** 备案手机:***
|
5 | 2017-06-09 | 财务负责人 |
徐晓军
|
徐晓军
|
6 | 2017-06-09 | 住所变更 |
益阳市十洲路茂林综合楼2栋7楼
|
益阳市十洲路茂林综合楼2栋7楼
|
7 | 2017-06-09 | 法定代表人变更 |
徐菊光
|
徐菊光
|
8 | 2017-06-09 | 经营范围变更 |
房地产开****、经营;建筑材料、装饰材料、五金交电销售。
|
房地产开****、经营;建筑材料、装饰材料、五金交电销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
9 | 2017-06-09 | 企业类型变更 |
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
10 | 2017-03-21 | 股东变更 |
徐菊光
|
吴小宇 , [新增]徐菊光 ,徐舟 [新增]
|