序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 欧阳凤梅 | 100% | 5000.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
欧阳凤梅
|
|
2 |
詹丹
|
|
3 |
吴伟伟
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
湖南绿色大地通生物科技有限公司迁西分公司
|
路小青 | 2020-05-07 |
2 |
湖南绿色大地通生物科技有限公司湘潭分公司
|
刘云 | 2020-03-04 |
3 |
湖南绿色大地通生物科技有限公司沅江分公司
|
杨其鹏 | 2019-03-25 |
4 |
湖南绿色大地通生物科技有限公司永州分公司
|
蔡万荣 | 2019-01-15 |
5 |
湖南绿色大地通生物科技有限公司秦皇岛分公司
|
冯春华 | 2018-10-29 |
6 |
湖南绿色大地通生物科技有限公司长沙分公司
|
蔡孟辉 | 2018-10-16 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-11-17 | 章程备案 |
无
|
2021-11-16股东:欧阳凤梅 (出资比例100.0%) 2047-12-31:货币5000.0万元人民币
|
2 | 2021-11-17 | 股东变更 |
詹丹 [退出]
|
欧阳凤梅 [新增]
|
3 | 2021-11-17 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
詹丹 [退出]
|
欧阳凤梅 [新增]
|
4 | 2021-11-17 | 法定代表人变更 |
詹丹
|
欧阳凤梅
|
5 | 2021-11-17 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
蔡四喜 [退出]
|
詹丹 [新增]
|
6 | 2021-07-21 | 联络员备案 |
胡凤姣 *** 备案手机:***
|
詹丹 *** 备案手机:***
|
7 | 2020-09-16 | 股东变更 |
胡凤姣 [退出]
|
詹丹 [新增]
|
8 | 2020-09-16 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2020-09-15第三章第六条股东名称胡凤姣100%占股比例变更为詹丹,出资时间为2047年12月31日,出资方式为货币出资
|
9 | 2020-09-03 | 章程备案 |
无
|
2020-09-02提交新章程,废止旧章程及所有章程修正案
|
10 | 2020-09-03 | 股东变更 |
胡凤姣
|
胡凤姣
|