序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 曹国奇 | 47% | 376.0万人民币 |
2 | 张仁德 | 17% | 136.0万人民币 |
3 | 龚述明 | 14.4% | 115.2万人民币 |
4 | 胡赛安 | 12% | 96.0万人民币 |
5 | 郭卫红 | 9.6% | 76.8万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
曹国奇
|
|
2 |
龚述明
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-07-13 | 联络员备案 |
曹国奇 *** 备案手机:***
|
曹国奇 *** 备案手机:***
|
2 | 2021-05-27 | 联络员备案 |
曹国奇 *** 备案手机:***
|
曹国奇 *** 备案手机:***
|
3 | 2020-06-24 | 联络员备案 |
曹国奇 *** 备案手机:***
|
曹国奇 *** 备案手机:***
|
4 | 2020-06-02 | 联络员备案 |
曹国奇 *** 备案手机:***
|
曹国奇 *** 备案手机:***
|
5 | 2020-05-20 | 联络员备案 |
曹国奇 *** 备案手机:***
|
曹国奇 *** 备案手机:***
|
6 | 2019-06-14 | 联络员备案 |
张仁德 *** 备案手机:***
|
曹国奇 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
7 | 2019-06-12 | 联络员备案 |
张仁德 *** 备案手机:***
|
张仁德 *** 备案手机:***
|
8 | 2019-03-20 | 股东变更 |
龚述明 ,郭卫红 ,胡赛安 ,张仁德
|
曹国奇 , [新增]龚述明 ,郭卫红 ,胡赛安 ,张仁德
|
9 | 2019-03-20 | 财务负责人 |
张仁德 ***
|
曹国奇 ***
|
10 | 2019-03-20 | 法定代表人变更 |
张仁德
|
曹国奇
|