序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 刘文义 | 98% | 294.0万人民币 |
2 | 袁玲 | 2% | 6.0万人民币 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2018-08-21 | 清算组备案 |
无
|
负责人:刘文义;成员:袁玲;
|
2 | 2018-08-21 | 分公司/分支机构备案 |
无
|
负责人:刘文义;成员:袁玲;
|
3 | 2017-06-28 | 联络员备案 |
刘文义 备案手机:*****
|
刘文义 备案手机:*****
|
4 | 2017-06-20 | 联络员备案 |
刘文义 备案手机:*****
|
刘文义 备案手机:*****
|
5 | 2017-04-18 | 股东变更 |
刘文义
|
刘文义 ,袁玲 [新增]
|
6 | 2017-04-18 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
谌志飞 [退出]
|
袁玲 [新增]
|
7 | 2017-04-18 | 企业类型变更 |
有限责任公司(自然人独资)
|
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
8 | 2017-04-18 | 投资人(股权)变更 |
刘文义 出资 200万人民币;
|
刘文义 出资 294( + 47% )万人民币;袁玲 出资 6万人民币; [新增]
|
9 | 2017-04-18 | 监事备案 |
谌志飞 [退出]
|
袁玲 [新增]
|
10 | 2017-04-18 | 注册资本(金)变更 |
200万人民币
|
300.0000万人民币( + 50% )
|