序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 杨国兵 | 80% | 80.0万人民币 |
2 | 杨仲球 | 20% | 20.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
杨国兵
|
|
2 |
吴旺青
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-07-30 | 经营期限 |
2010年3月10日 至 2020年3月9日
|
2010年3月10日 至 长期
|
2 | 2020-07-30 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
|
吴旺青
|
3 | 2019-05-28 | 联络员备案 |
杨国兵 *** 备案手机:***
|
吴旺青 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
4 | 2017-07-25 | 住所变更 |
益阳市海棠路南侧福中福国际城7栋403门面
|
益阳市海棠路南侧福中福国际城7栋403门面
|
5 | 2017-05-22 | 财务负责人 |
|
杨国兵
|
6 | 2017-05-16 | 联络员备案 |
杨国兵 备案手机:*****
|
杨国兵 备案手机:*****
|
7 | 2016-05-29 | 联络员备案 |
杨国兵 备案手机:*****
|
杨国兵 备案手机:*****
|
8 | 2016-05-27 | 联络员备案 |
杨国兵 备案手机:*****
|
杨国兵 备案手机:*****
|