序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 龚庆兵 | 70% | 140.0万人民币 |
2 | 刘乐祥 | 30% | 60.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
龚庆兵
|
|
2 |
刘乐祥
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-05-08 | 联络员备案 |
龚庆兵 *** 备案手机:***
|
龚庆兵 *** 备案手机:***
|
2 | 2019-05-06 | 联络员备案 |
龚庆兵 *** 备案手机:***
|
龚庆兵 *** 备案手机:***
|
3 | 2019-04-30 | 联络员备案 |
龚庆兵 *** 备案手机:***
|
龚庆兵 *** 备案手机:***
|
4 | 2019-04-28 | 联络员备案 |
龚庆兵 *** 备案手机:***
|
龚庆兵 *** 备案手机:***
|