序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-05-06 | 负责人变更 |
刘胜 [退出]
|
刘颖 [新增]
|
2 | 2020-05-09 | 联络员备案 |
谢梅 *** 备案手机:***
|
谢梅 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
3 | 2019-10-28 | 负责人变更 |
林春胜 [退出]
|
刘胜 [新增]
|
4 | 2018-11-15 | 负责人变更 |
匡建伟 [退出]
|
林春胜 [新增]
|
5 | 2017-07-12 | 负责人变更 |
夏津津 [退出]
|
匡建伟 [新增]
|
6 | 2017-07-12 | 联络员备案 |
谢梅 备案手机:*****
|
谢梅 备案手机:*****
|
7 | 2016-05-11 | 联络员备案 |
夏佩琼 备案手机:*****
|
谢梅 备案手机:***** (网上办理)
|
8 | 2015-08-03 | 企业类型变更 |
2229
|
2219
|
9 | 2015-08-03 | 经营期限(营业期限)变更 |
2015-09-27
|
|
10 | 2015-08-03 | 隶属企业名称变更 |
新华人寿保险股份有限公司益阳中心支公司
|
新华人寿保险股份有限公司益阳中心支公司草尾营销服务部
|