序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 谌刚祥 | 100% | 50.000000万人民币 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2015-10-15 | 投资人变更 |
梁纯兰 出资额:万人民币; 出资方式:个人财产出资 [退出]
|
谌刚祥 出资额:50.0000万人民币; 出资方式:个人财产出资 [新增]
|
2 | 2015-10-15 | 联络员备案 |
梁纯兰
|
谌刚祥
|
3 | 2015-10-15 | 财务负责人 |
|
谌刚祥
|
4 | 2015-08-31 | 经营范围 |
住宿服务(许可证有效期至2015年5月20日止)。
|
|
5 | 2015-08-31 | 经营范围 |
|
住宿服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
6 | 2014-05-22 | 经营范围 |
住宿服务(许可证有效期至2014年5月20日止)。
|
住宿服务(许可证有效期至2015年5月20日止)。
|