序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 刘仲华 | 27.77778% | 50.0万人民币 |
2 | 蒋建兵 | 27.77778% | 50.0万人民币 |
3 | 王会开 | 27.77778% | 50.0万人民币 |
4 | 蒋玉成 | 5.55556% | 10.0万人民币 |
5 | 李富华 | 5.55556% | 10.0万人民币 |
6 | 刘宾娥 | 5.55556% | 10.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
蒋建兵
|
|
2 |
刘仲华
|
|
3 |
王会开
|
|
4 |
刘宾娥
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2016-05-11 | 经营范围变更 |
水力****电(许可证有效期至2017年06月15日止)。
|
水力****电。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
2 | 2014-09-29 | 经营范围 |
水力****电(许可证有效期至2013年12月11日止)。
|
水力****电(许可证有效期至2017年06月15日止)。
|