序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 袁惠冬 | 100% | 800.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
袁惠冬
|
|
2 |
臧术仁
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-07-08 | 联络员备案 |
柏万良 *** 备案手机:***
|
袁惠冬 *** 备案手机:***
|
2 | 2022-06-10 | 联络员备案 |
袁惠冬 *** 备案手机:***
|
柏万良 *** 备案手机:***
|
3 | 2021-06-28 | 联络员备案 |
袁惠冬 *** 备案手机:***
|
袁惠冬 *** 备案手机:***
|
4 | 2021-06-24 | 联络员备案 |
袁惠冬 *** 备案手机:***
|
袁惠冬 *** 备案手机:***
|
5 | 2020-07-07 | 联络员备案 |
袁惠冬 *** 备案手机:***
|
袁惠冬 *** 备案手机:***
|
6 | 2020-06-24 | 联络员备案 |
袁惠冬 *** 备案手机:***
|
袁惠冬 *** 备案手机:***
|
7 | 2019-07-08 | 联络员备案 |
袁惠冬 *** 备案手机:***
|
袁惠冬 *** 备案手机:***
|
8 | 2019-06-28 | 联络员备案 |
袁惠冬 *** 备案手机:***
|
袁惠冬 *** 备案手机:***
|
9 | 2019-06-25 | 联络员备案 |
袁惠冬 *** 备案手机:***
|
袁惠冬 *** 备案手机:***
|
10 | 2019-06-13 | 联络员备案 |
袁惠冬 *** 备案手机:***
|
袁惠冬 *** 备案手机:***
|